Edição extra do Diário Oficial da União nessa sexta-feira (17) trouxe a nomeação do economista e servidor de carreira Marcelo Souza Pereira como superintendente da Zona Franca de Manaus, interino, até que um novo superintendente titular seja definido pelo governo federal.conheça todos os
O economista Marcelo Souza Pereira teve a sua nomeação como superintendente da Zona Franca de Manaus, interino, publicada em edição extra do Diário Oficial da União nessa sexta-feira (17). Ele deverá atuar como superintendente da Autarquia até a nomeação de um novo superintendente titular pelo governo federal.
Pereira substitui na função a também economista Ana Maria Souza, que retornará às atribuições de Superintendente Adjunta Executiva. Ambos são servidores de carreira da Autarquia e estão alinhados na condução da instituição neste período de transição para a nova gestão que assumirá a Suframa.conheça todos os
Como surgiu o primeiro dirigente
Uma ‘Comissão Mista’ foi criada em 22 de maio de 1958 (através do Decreto nº 43.798) para regulamentar a Lei nº 3.173/57. Os membros dessa comissão foram nomeados pelo presidente da República mais de um ano depois, em 25 de agosto de 1959, e ela ficou assim constituída: Oscar Jucá do Rego Lima, representando o Ministério da Fazenda; Nestor Barros dos Santos Lima, representando o Ministério das Relações Exteriores; Sylvio Lopes do Couto, representando o Ministério de Viação e Obras Públicas; Antonio Assmar, representando o Governo do Amazonas; Clovis Barbosa, representando a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA); Isaac Benayon Sabbah, representando a Associação Comercial do Amazonas (ACA); e Mem Xavier da Silveira, representando a Companhia Concessionária da Exploração do Porto de Manaus – que, na época, era a Manaus Harbour United.conheça todos os
Como resultado do trabalho da Comissão, a Lei nº 3.173/57 foi efetivamente regulamentada em 3 de fevereiro de 1960, com a publicação do Decreto nº 47.757.
O Decreto estabeleceu, no artigo XXI, que a Zona Franca de Manaus seria “administrada por um Superintendente, assistido por um Conselho Deliberativo, constituído de cinco membros, todos de nomeação do Presidente da República”. Surgia assim a primeira versão da Suframa, ligada à SPVEA – que era dona de um dos cinco assentos do Conselho Deliberativo – e subordinada ao Ministério da Fazenda.
O primeiro dirigente desta Suframa ‘pré-Decreto 288’ foi o representante do Governo do Amazonas na Comissão Mista de Regulamentação da Zona Franca, o empresário Antônio Assmar. Assim sendo, esta é a galeria de ex-superintendentes do período anterior a 1967:
- Antônio Assmar – De 3 de agosto de 1960 até 20 de julho de 1961
- Adriano Queiroz – De 20 de julho de 1961 até 02 de setembro de 1961
- Alvaro Sinfrônio Bandeira de Mello – De 02 de setembro de 1961 até 12 de dezembro de 1961.
- José Ribeiro Soares – De 12 de dezembro de 1961 até 11 de setembro de 1964.
- Francisco Pereira da Silva – De 18 de março de 1966 até 19 de setembro de 1966.
Com a saída de José Ribeiro Soares, em setembro de 1964, e até a entrada de Francisco Pereira da Silva, em março de 1966, a superintendência da Zona Franca foi exercida pelo advogado José Roberto de Souza Cavalcante, que voltaria a assumir o cargo interinamente com a saída de “Pereirinha” em setembro de 1966.
Foi Cavalcante quem transmitiu o cargo a Floriano Pacheco, já sob a égide do Decreto-Lei nº 288. Curiosamente, José Cavalcante voltaria a assumir a Suframa por uma terceira vez, entre as gestões de José Amado e Aloysio Campello. conheça todos os
Como foi o criador do projeto da Zona Franca e o último superintendente nomeado antes do Decreto 288, Francisco Pereira da Silva é tratado por muitos como o “primeiro superintendente da Suframa”.
Na sala VIP do auditório da Autarquia, no Distrito Industrial de Manaus, está a galeria de ex-superintendentes do período posterior a 1967, com as fotos oficiais de todos que estiveram no comando da Suframa a partir do Decreto-Lei nº 288. Clicando nas fotos abaixo, você terá acesso a uma pequena biografia de cada ex-superintendente.